正如 2024 年 2 月 21 日向美國證券交易委員會提交的那樣
註冊號 333-264077
目錄
特拉華 (州或其他司法管轄區 公司或組織) | | | 7372 (主要標準工業 分類代碼(編號) | | | 20-2971562 (美國國税局僱主 識別碼) |
羅伯特·莫維洛 總法律顧問兼公司祕書 Olo Inc. 哈德遜街 99 號 十樓 紐約州紐約 10013 (212) 260-0895 | | | 約翰·J·伊根,Esq。 埃德温·奧康納,Esq。 安德魯 R. Pusar,Esq。 古德温·寶潔律師事務所 第八大道 620 號 紐約州紐約 10018 (212) 813-8800 |
大型加速過濾器 | | | | | 加速過濾器 | | | ☐ | |
非加速過濾器 | | | ☐ | | | 規模較小的申報公司 | | | ☐ |
| | | | 新興成長型公司 | | | ☐ |
目錄
目錄
目錄
| | 頁面 | |
關於這份招股説明書 | | | 1 |
在這裏你可以找到更多信息 | | | 2 |
以引用方式納入某些信息 | | | 3 |
關於前瞻性陳述的特別説明 | | | 4 |
招股説明書摘要 | | | 5 |
關於此產品 | | | 6 |
風險因素 | | | 7 |
出售股東 | | | 8 |
普通股的描述 | | | 12 |
所得款項的使用 | | | 13 |
分配計劃 | | | 14 |
法律事務 | | | 16 |
專家們 | | | 16 |
目錄
目錄
目錄
• | 我們於2024年2月21日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告;以及 |
• | 我們於2022年2月25日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的10-K表年度報告附錄4.3中包含的A類普通股的描述,包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告。 |
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
| | 先前實益擁有的股份 轉到發行(1) | | | 最大值 的數量 將要分享的股份 已提供 據此 招股説明書(2) | | | 獲利股份 之後擁有 提供(2) | |||||||
姓名和地址 | | | 數字 | | | 百分比 | | | 數字 | | | 百分比 | |||
亞當 B. 欣曼 | | | 2,728 | | | * | | | 2,728 | | | — | | | — |
亞當·巴魯 | | | 8,477 | | | * | | | 8,477 | | | — | | | — |
亞歷克斯·弗拉姆 | | | 10,667 | | | * | | | 10,667 | | | — | | | — |
亞歷山大·格日馬拉 | | | 467 | | | * | | | 467 | | | — | | | — |
亞歷山大·柯比·富特 | | | 37,588 | | | * | | | 37,588 | | | — | | | — |
艾米 E. 索爾蒂斯 | | | 60,142 | | | * | | | 60,142 | | | — | | | — |
安德魯·西巴爾斯基,作為 Meck Szybalski 家庭生活信託基金的受託人,U/A/D,2017 年 12 月 18 日(3) | | | 311 | | | * | | | 311 | | | — | | | — |
Arjun Iyer | | | 34,966 | | | * | | | 34,966 | | | — | | | — |
Artem Mariychin | | | 11,129 | | | * | | | 11,129 | | | — | | | — |
目錄
| | 先前實益擁有的股份 轉到發行(1) | | | 最大值 的數量 將要分享的股份 已提供 據此 招股説明書(2) | | | 獲利股份 之後擁有 提供(2) | |||||||
姓名和地址 | | | 數字 | | | 百分比 | | | 數字 | | | 百分比 | |||
阿倫·納加拉揚 | | | 310 | | | * | | | 310 | | | — | | | — |
本傑明·亞倫·富特 | | | 37,588 | | | * | | | 37,588 | | | — | | | — |
布萊克·阿什當(4) | | | 353,472 | | | * | | | 353,472 | | | — | | | — |
布蘭登麥克斯 | | | 8,958 | | | * | | | 8,958 | | | — | | | — |
Blythe Esther Foote | | | 37,588 | | | * | | | 37,588 | | | — | | | — |
Cahoots 控股有限責任公司(5) | | | 21,370 | | | * | | | 21,370 | | | — | | | — |
夏洛特·琳恩·菲茨帕特里克 | | | 37,588 | | | * | | | 37,588 | | | — | | | — |
Chibor Wisely 有限責任公司(6) | | | 25,644 | | | * | | | 25,644 | | | — | | | — |
克里斯托弗·布拉 | | | 935 | | | * | | | 935 | | | — | | | — |
丹尼爾·弗萊施曼 | | | 936 | | | * | | | 936 | | | — | | | — |
丹尼爾·麥卡 | | | 1,390 | | | * | | | 1,390 | | | — | | | — |
大衞·坎圖 | | | 26,240 | | | * | | | 26,240 | | | — | | | — |
大衞弗萊 | | | 34,132 | | | * | | | 34,132 | | | — | | | — |
德里克·李 | | | 6,560 | | | * | | | 6,560 | | | — | | | — |
達西·富特,擔任 Donkersloot-Foote 家族信託基金的受託人,U/A/D,2017 年 5 月 30 日(6) | | | 27,443 | | | * | | | 27,443 | | | — | | | — |
艾略特-赫伯斯特唱片(8) | | | 13,120 | | | * | | | 13,120 | | | — | | | — |
埃裏克·拉爾夫斯·貝爾奎斯特,作為埃裏克·拉爾夫斯·貝爾奎斯特獨立財產信託基金的受託人,U/A/D,2011 年 8 月 18 日(9) | | | 39,360 | | | * | | | 39,360 | | | — | | | — |
埃裏克·施瓦茲 | | | 8,558 | | | * | | | 8,558 | | | — | | | — |
菲爾莫爾街投資有限責任公司(10) | | | 13,120 | | | * | | | 13,120 | | | — | | | — |
格雷格·戈爾金 | | | 26,240 | | | * | | | 26,240 | | | — | | | — |
希瑟·M·庫爾 | | | 9,402 | | | * | | | 9,402 | | | — | | | — |
John N. Iannuccillo,作為 Iannuccillo 家族信託基金的受託人,U/A/D,2011 年 9 月 29 日(11) | | | 21,641 | | | * | | | 21,641 | | | — | | | — |
發明有限責任公司(12) | | | 4,695 | | | * | | | 4,695 | | | — | | | — |
艾里斯·羅謝爾·富特 | | | 37,588 | | | * | | | 37,588 | | | — | | | — |
雅各布·奧加內克 | | | 13,120 | | | * | | | 13,120 | | | — | | | — |
傑弗裏·休布納 | | | 10,558 | | | * | | | 8,558 | | | 2,000 | | | * |
傑弗裏·薩弗曼 | | | 780 | | | * | | | 780 | | | — | | | — |
傑弗裏·斯坦伯格 | | | 3,115 | | | * | | | 3,115 | | | — | | | — |
喬·馬爾昆 | | | 17,114 | | | * | | | 17,114 | | | — | | | — |
約翰·梅茲 | | | 26,240 | | | * | | | 26,240 | | | — | | | — |
喬丹·阿什當 | | | 60,142 | | | * | | | 60,142 | | | — | | | — |
喬什·斯特恩 | | | 339,395 | | | * | | | 339,183 | | | 212 | | | * |
約書亞·本(13) | | | 23,360 | | | * | | | 23,360 | | | — | | | — |
朱麗葉·安·富特 | | | 37,588 | | | * | | | 37,588 | | | — | | | — |
肯尼斯·J·富特 | | | 255,015 | | | * | | | 255,015 | | | — | | | — |
拉克·艾莉森·富特 | | | 37,588 | | | * | | | 37,588 | | | — | | | — |
拉斯·奧爾布賴特,作為勞森·奧爾布賴特不可撤銷信託的受託人,U/A/D,2012 年 12 月 26 日(14) | | | 2,750 | | | * | | | 2,750 | | | — | | | — |
洛瑞控股有限責任公司(15) | | | 162,034 | | | * | | | 162,034 | | | — | | | — |
盧克·蓋格 | | | 8,367 | | | * | | | 7,517 | | | 850 | | | * |
目錄
| | 先前實益擁有的股份 轉到發行(1) | | | 最大值 的數量 將要分享的股份 已提供 據此 招股説明書(2) | | | 獲利股份 之後擁有 提供(2) | |||||||
姓名和地址 | | | 數字 | | | 百分比 | | | 數字 | | | 百分比 | |||
LumberJack, LLC(16) | | | 5,632 | | | * | | | 5,632 | | | — | | | — |
馬修·威爾伯 | | | 13,120 | | | * | | | 13,120 | | | — | | | — |
邁克爾·弗拉姆 | | | 1,389 | | | * | | | 1,389 | | | — | | | — |
邁克爾·維奇奇(17) | | | 467,798 | | | * | | | 467,193 | | | 605 | | | * |
米歇爾·洛齊爾 | | | 60,142 | | | * | | | 60,142 | | | — | | | — |
內森·卡普蘭 | | | 4,671 | | | * | | | 4,671 | | | — | | | — |
尼古拉斯亨特 | | | 623 | | | * | | | 623 | | | — | | | — |
尼克·瓦倫蒂 | | | 13,120 | | | * | | | 13,120 | | | — | | | — |
諾亞·塞登菲爾德 | | | 1,246 | | | * | | | 1,246 | | | — | | | — |
Parth Bhakta | | | 6,560 | | | * | | | 6,560 | | | — | | | — |
Passkey 投資者有限責任公司(18) | | | 39,360 | | | * | | | 39,360 | | | — | | | — |
彼得·法德 | | | 9,947 | | | * | | | 9,947 | | | — | | | — |
普福爾茨海默家族有限合夥企業(19) | | | 41,334 | | | * | | | 41,334 | | | — | | | — |
菲洛馬斯基金二期有限責任公司(20) | | | 1,406 | | | * | | | 1,406 | | | — | | | — |
Zingerman 項目,Lamplighter Syndicate Master Fund LLC 系列(21) | | | 42,339 | | | * | | | 42,339 | | | — | | | — |
QEF 合作伙伴(22) | | | 17,118 | | | * | | | 17,118 | | | — | | | — |
量子開發控股有限責任公司(23) | | | 1,404 | | | * | | | 1,404 | | | — | | | — |
拉胡爾·凱特卡 | | | 2,808 | | | * | | | 2,808 | | | — | | | — |
瑞安·皮特 | | | 935 | | | * | | | 935 | | | — | | | — |
山姆·迪肯 | | | 4,109 | | | * | | | 2,757 | | | 1,352 | | | * |
莎莎·馬爾-巴圖茲 | | | 8,355 | | | * | | | 8,355 | | | — | | | — |
薩蒂亞控股有限責任公司(24) | | | 17,376 | | | * | | | 17,376 | | | — | | | — |
斯科特·貝克 | | | 13,120 | | | * | | | 13,120 | | | — | | | — |
肖恩·凱撒 | | | 935 | | | * | | | 935 | | | — | | | — |
小紅鳥有限責任公司(25) | | | 78,720 | | | * | | | 78,720 | | | — | | | — |
蒂莫西·傑裏森 | | | 7,640 | | | * | | | 7,640 | | | — | | | — |
泰勒·費洛斯(26) | | | 339,690 | | | * | | | 339,183 | | | 507 | | | * |
威廉·克利福德 | | | 1,377 | | | * | | | 1,377 | | | — | | | — |
(1) | 基於2024年2月16日已發行的107,004,479股A類普通股。 |
(2) | 代表本次發行完成後將由賣出股東實益擁有的A類普通股的數量,其假設是:(i) 本招股説明書所屬註冊聲明中註冊轉售的所有A類普通股將被出售;(ii) 在本次發行完成之前,賣出股東不會收購或出售其他A類普通股。但是,根據《證券法》註冊條款的一項或多項豁免,賣出股東可以出售其根據本招股説明書發行的全部、部分或全部A類普通股,也可以不出售其A類普通股的全部、部分或全部出售。 |
(3) | 出售股東持有的股票的投票權和投資權由安德魯·蒂莫西·西茲巴爾斯基持有。賣出股東的地址是 Queen Emm's Dr. 4100 號,#54, HI 96722。 |
(4) | 包括(i)布萊克·阿什當持有的329,101股A類普通股和(ii)英格爾斯和斯奈德有限責任公司Cust Fbo Blake Ashdown自管IRA持有的24,371股A類普通股,布萊克·阿什當是其受託人和受益所有人。出售股東和實體的地址是密歇根州東蘭辛市島湖大道6310號48823。 |
(5) | 出售股東持有的股票的投票權和投資權由賣出股東的合夥人伊恩·貝裏、林賽·斯奈德和蓋伊·蘇特持有。出售股東的地址是密歇根州安娜堡市東休倫街206號48103。 |
(6) | 出售股東持有的股份的投票權和投資權由阿周那·雷迪持有。出售股東的地址是密歇根州安娜堡市瓦恩伍德大道2108號,郵編48104。 |
(7) | 出售股東的地址是:受託人達西·富特,受託人,馬裏蘭州巴爾的摩市南漢諾威街609號21230。 |
(8) | 出售股東持有的股票的投票權和投資權由愛麗絲·艾略特·赫伯斯特持有。出售股東的地址是紐約州布萊爾克利夫莊園珀迪法院33號,郵編10510。 |
(9) | 出售股東持有的股票的投票權和投資權由埃裏克·拉爾夫斯·貝爾奎斯特持有。出售股東的地址是加利福尼亞州印第安維爾斯彩繪沙漠大道75675號 92210。 |
目錄
(10) | 出售股東持有的股票的投票權和投資權由賈斯汀·內德爾曼持有。出售股東的地址是加利福尼亞州曼哈頓海灘核桃大道2416號,郵編90266。 |
(11) | 出售股東持有的股份的投票權和投資權由約翰·恩努西洛持有。賣出股東的地址是加利福尼亞州舊金山百老匯2600號 94115。 |
(12) | 出售股東持有的股票的投票權和投資權由保羅·阿佩爾鮑姆和託德·阿基持有。出售股東的地址是紐約中央公園西區55號15C單元,紐約10023。 |
(13) | Benn先生受僱於註冊經紀交易商,並註冊為一般證券代表。但是,本恩先生購買了自己的股票進行個人投資。在購買此類股份時,本恩先生及其僱主與任何人沒有或目前沒有任何直接或間接的協議或諒解。 |
(14) | 出售股東持有的股份的投票權和投資權由拉斯·奧爾布賴特持有。賣出股東的地址是馬薩諸塞州慄山諾福克路30號02467。 |
(15) | 出售股東持有的股票的投票權和投資權由內特·洛瑞持有。出售股東的地址是密歇根州安娜堡市科里路350號48105。 |
(16) | 賣出股東的地址是科羅拉多州博爾德市艾里斯大道571號 80304。 |
(17) | 出售股東是公司的前僱員。出售股東的地址是密歇根州安娜堡市查爾頓大道1402號48104。 |
(18) | 管理合夥人傑森·莫辛戈是出售股東持有的股份的受益所有人。賣出股東的地址是康涅狄格州達裏恩市梨樹角路30號06820。 |
(19) | 出售股東持有的股份的投票權和投資權由卡爾·普福爾茨海默持有。賣出股東的地址是康涅狄格州威爾頓市赫爾布特街199號06897。 |
(20) | 出售股東持有的股份的投票權和投資權由扎克·佩雷特持有。賣出股東的地址是加利福尼亞州舊金山薩克拉門託街 3450 號 #727 94118。 |
(21) | 出售股東持有的股票的投票權和投資權由尼古拉斯·米勒和亞歷克斯·拉西特持有。出售股東的地址是喬治亞州亞特蘭大市考特尼大道東北803號30306。 |
(22) | 出售股東持有的股票的投票權和投資權由伊恩·科恩和亞當·萊文持有。賣出股東的地址是加利福尼亞州希爾茲堡市惠譽山路778號 95448。 |
(23) | 出售股東持有的股份的投票權和投資權由賣出股東的管理成員凱文·布雷迪持有。出售股東的地址是新澤西州富蘭克林湖區巴恩斯特布爾巷747號07417。 |
(24) | 出售股東持有的股份的投票權和投資權由阿爾伯特·薩蒂亞持有。賣出股東的地址是紐約州街118號4A公寓,紐約州11201。 |
(25) | 出售股東持有的股份的投票權和投資權由出售股東的管理成員亞當·伯格恩持有。賣出股東的地址是紐約州冷泉市帕羅特街11號10516。 |
(26) | 出售股東是公司的前僱員。賣出股東的地址是伊利諾伊州芝加哥市鮑曼維爾大道北5259號60625。 |
目錄
目錄
目錄
• | 大宗交易,其中經紀人或交易商將參與嘗試以代理身份出售股票,但可以將部分區塊作為委託人進行定位和轉售,以促進交易; |
• | 由經紀人或交易商作為本金購買,由經紀人或交易商為自己的賬户轉售; |
• | 普通經紀交易和經紀人招攬購買的交易; |
• | 向做市商或通過做市商進行的 “在市場上” 交易,或向我們的A類普通股的現有市場進行交易; |
• | 根據適用交易所的規則進行交易所分配; |
• | 私下談判的交易; |
• | 交割證券以結算賣空; |
• | 通過撰寫或結算可能在交易所上市或不在交易所上市的期權、掉期或其他衍生交易; |
• | 在堅定承諾或盡最大努力的基礎上進行一次或多次承銷發行; |
• | 向其各自的合夥人、成員、經理、董事、員工、顧問或關聯公司進行分配; |
• | 適用法律允許的任何其他方法;或 |
• | 上述內容的任意組合。 |
目錄
目錄
目錄
目錄
項目 14。 | 發行和分發的其他費用 |
美國證券交易委員會註冊費 | | | $4,029 |
會計費用和開支 | | | * |
法律費用和開支 | | | * |
轉賬代理費用和開支 | | | * |
印刷費 | | | * |
雜項開支 | | | $* |
總計 | | | $* |
* | 目前尚不清楚估計的開支。 |
項目 15。 | 對高級職員和董事的賠償 |
目錄
項目 16。 | 展品 |
展覽 數字 | | | 描述 |
1.1* | | | 承保協議的形式 |
3.1 | | | 經修訂和重述的註冊人公司註冊證書(參照註冊人於2021年3月22日提交的8-K表格(文件編號001-40213)附錄3.1納入)。 |
3.2 | | | 經修訂和重述的註冊人章程(參照註冊人於2021年3月22日提交的8-K表格(文件編號001-40213)附錄3.2納入其中)。 |
4.1 | | | A類普通股證書表格(參照註冊人於2021年3月8日提交的S-1/A表格(文件編號333-253314)附錄4.1納入)。 |
5.1 | | | 古德温·寶潔律師事務所的意見(參照註冊人POSASR(文件編號333-264077)附錄5.1於2024年2月21日提交。 |
23.1 | | | 古德温寶潔律師事務所的同意(包含在附錄5.1中)。 |
23.2 | | | 安永會計師事務所的同意。 |
23.3 | | | 德勤會計師事務所的同意。 |
24.1 | | | 委託書(參照註冊人於2022年4月1日提交的 S-3ASR 表格(文件編號 333-264077)附錄 24.1 納入)。 |
107 | | | 申請費用表(參照註冊人於2022年4月1日提交的 S-3ASR 表格(文件編號 333-264077)附錄 107 納入)。 |
* | 通過根據《交易法》提交的修正案或報告提交,並以引用方式納入此處(如果適用)。 |
目錄
項目 17。 | 承諾 |
(1) | 在報價或銷售的任何時期內,對本註冊聲明提交生效後的修正案: |
(i) | 包括《證券法》第10(a)(3)條要求的任何招股説明書; |
(ii) | 在招股説明書中反映註冊聲明(或其最新生效後的修正案)生效之日後出現的任何事實或事件,這些事實或事件,無論是單獨還是總體而言,都代表註冊聲明中列出的信息發生根本變化。儘管如此,如果總的來説,交易量和價格的變化代表的最高總髮行價格的變化不超過20%,則所發行證券交易量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不超過註冊價格)以及與預計最大發行區間低端或最高限值的任何偏差都可能反映在根據第424(b)條向美國證券交易委員會提交的招股説明書的形式中有效登記中的 “註冊費計算” 表聲明;以及 |
(iii) | 包括先前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息,或在註冊聲明中包含對此類信息的任何重大變更; |
(2) | 為了確定《證券法》規定的任何責任,每項此類生效後的修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明,當時此類證券的發行應被視為其首次真誠發行。 |
(3) | 通過生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除。 |
(4) | 為了確定《證券法》對任何購買者的責任: |
(i) | 自提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明之日起,註冊人根據第424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書均應被視為註冊聲明的一部分;以及 |
(ii) | 根據第424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)條要求提交的每份招股説明書均應視為根據第415(a)(1)、(vii)或(x)條進行發行以提供《證券法》第10(a)條所要求信息的第430B條的註冊聲明的一部分自招股説明書生效後首次使用之日或招股説明書中第一份證券銷售合約簽訂之日起,成為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中。根據第430B條的規定,就發行人和當時擔任承銷商的任何人的責任而言,該日期應被視為與該招股説明書相關的註冊聲明中與證券相關的註冊聲明的新生效日期,當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。但是,對於在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明,或者在註冊聲明或招股説明書中以引用方式納入或視為註冊聲明一部分的招股説明書中的任何聲明,對於在該生效日期之前簽訂銷售合同的買方,均不得取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的任何聲明,或在此之前在任何此類文件中作出生效日期。 |
目錄
(5) | 為了確定《證券法》規定的任何責任,註冊人根據《交易法》第13(a)或15(d)條提交的每份年度報告(以及根據交易法第15(d)條以引用方式納入註冊聲明的每份員工福利計劃的年度報告,應被視為與其中提供的證券和發行有關的新註冊聲明當時的此類證券應被視為其首次真誠發行。 |
目錄
OLO INC. | | | ||||
| | | | |||
來自: | | | /s/ 諾亞·H·格拉斯 | | | |
| | 諾亞·H·格拉斯 | | | ||
| | 首席執行官(首席執行官) | | |
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
/s/ Noah H. Glass | | | 首席執行官 (首席執行官);董事 | | | 2024年2月21日 |
諾亞·H·格拉斯 | | |||||
| | | | |||
/s/ 彼得·貝內維德斯 | | | 首席財務官 (首席會計和財務官) | | | 2024年2月21日 |
彼得·貝內維德斯 | | |||||
| | | | |||
*大衞取消 | | | 董事 | | | 2024年2月21日 |
大衞取消 | | | | | ||
| ||||||
*布蘭登·加德納 | | | 董事 | | | 2024年2月21日 |
布蘭登·加德納 | | |||||
| | | | |||
*大衞弗蘭克爾 | | | 董事 | | | 2024年2月21日 |
大衞弗蘭克爾 | | |||||
| | | | |||
*李·柯克帕特里克 | | | 董事 | | | 2024年2月21日 |
李·柯克帕特里克 | | |||||
| | | | |||
*丹尼爾·邁耶 | | | 董事 | | | 2024年2月21日 |
丹尼爾·邁耶 | | |||||
| | | | |||
*科林·內維爾 | | | 董事 | | | 2024年2月21日 |
科林·內維爾 | | |||||
| | | | |||
*琳達·羅滕伯格 | | | 董事 | | | 2024年2月21日 |
琳達·羅滕伯格 | | |||||
| | | | |||
*祖海拉·華盛頓 | | | 董事 | | | 2024年2月21日 |
祖海拉·華盛頓 | | | | |
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
作者:/s/ 諾亞·H·格拉斯 | | | 首席執行官 (首席執行官) | | | 2024年2月21日 |
諾亞·H·格拉斯 事實上的律師 | |