アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
FORM
現行報告書
証券取引法第13条または15条に基づく
報告書の日付(最も早い出来事の日付):
(登録者の正式名称)
(設立の州または地域)
|
(証券取引委員会ファイル番号) |
(税務署の雇用者 識別番号) |
|
|
|
|
||
(本社所在地) |
|
(郵便番号) |
登録者の電話番号(市外局番を含む):674-4400
該当なし
(前回報告以降に変更された場合)前名または旧住所
次の規定の下で登録者の提出義務を同時に満たすことを目的としたフォーム8-Kの提出が意図されている場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。
証券法に基づく規則425条(17 CFR 230.425)に従った文書通信 |
|
取引所法に基づく規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に従った情報提供資料 |
|
取引所法に基づく規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に従った事前通信 |
|
取引所法に基づく規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に従った事前通知 |
法第12(b)条に基づく登録証券:
各種類の名前 |
|
取引 シンボル |
|
登録した各取引所の名前 |
|
|
註目-証券法1933(§ 230.405 of this chapter)のRule 405または証券取引法1934(§ 240.12b-2 of this chapter)のRule 12b-2で定義される新興成長企業である場合は「☒」を印で示してください。
新興成長企業
成長東がある場合、発行者がエクスチェンジ法第13条(a)に基づき提供される新しいまたは改正された財務会計基準に対して拡大移行期間を使用しないことを示すチェックマークを使用してください。
インタラクティブブローカーズグループ株式会社の株主総会は、2024年4月18日に開催された。
Candel Therapeutics社は、デラウェア州に本社を置く企業です。2024年6月26日に、同社株主総会が開催されました。同社の議決権を有する普通株式の発行済み株式数は、配当基準日である2024年5月15日時点で29,756,005株でした。同社の株主は、2024年5月30日に米国証券取引委員会に提出された同社の正式な代理投票声明書に詳細に説明されている以下の議案について投票しました:(i) Nicoletta Loggia博士、R.Ph.、Christopher Martell、Diem Nguyen博士、M.B.A.の3名を同社のClass III役員として選出し、同社の2027年の株主総会までの任期を3年間務め、後任者が選出され、または早期に死去、辞任または解任されるまで務めます(「提案1」)、「(ii)同社の独立登録公認会計士として、KPMG LLPの任命を、2024年12月31日までの決算年度について承認する(「提案2」)。
同社の株主は、Class IIIの役員候補であるNicoletta Loggia博士、R.Ph.、Christopher Martell、Diem Nguyen博士、M.B.A.を、提案1で推奨された通りに選出しました。株主総会での投票結果は、以下のとおりです:
|
|
賛成 |
|
|
反対 |
|
|
棄権 |
|
株主名簿記載者代理投票 |
|
|||
Nicoletta Loggia博士、R.Ph。 |
|
|
7,181,872 |
|
|
|
150,389 |
|
|
- |
|
|
7,427,258 |
|
Christopher Martell |
|
|
6,994,015 |
|
|
|
338,246 |
|
|
- |
|
|
7,427,258 |
|
Diem Nguyen博士、M.B.A。 |
|
|
7,020,058 |
|
|
|
312,203 |
|
|
- |
|
|
7,427,258 |
|
同社の株主は、Proposal 2で承認されたように、2024年の決算年度の独立登録公認会計士として、KPMG LLPの任命を承認しました。株主総会での投票結果は、以下のとおりです:
賛成 |
|
|
反対 |
|
|
棄権 |
|
|||
|
14,617,652 |
|
|
|
98,945 |
|
|
|
42,922 |
|
その他、株主総会で提出または投票された事項はありませんでした。
署名
1934年証券取引法の要件に基づき、当該報告書は、以下に署名・認証された担当者によって、当社の代表として正当に認証されたものです。
|
|
Candel Therapeutics, Inc. |
|
|
|
|
|
日付:2024年6月28日 |
|
署名: |
/s/ Paul Peter Tak |
|
|
|
Paul Peter Tak, M.D., Ph.D., FMedSci |
|
|
|
社長兼最高経営責任者 |