名字 | 标题 | 协议日期 | ||||||
尼科尔·A·基维斯托 | 总裁兼首席执行官,MDU Resources Group,Inc. | 2010年8月12日 2014年5月15日修订 | ||||||
罗伯·L·约翰逊 | WBI Energy,Inc. | 2023年5月10日 | ||||||
安妮·M.琼斯 | MDU Resources Group,Inc.副总裁兼首席人力资源官 | 2016年1月1日 | ||||||
玛格丽特(佩吉)A.链路 | MDU Resources Group,Inc.副总裁兼首席信息官 | 2017年1月1日 | ||||||
Paul R.桑德森 | MDU Resources Group,Inc.副总裁、首席法律官兼秘书 | 2023年5月17日 | ||||||
加勒特·桑格 | 蒙大拿—达科他公用事业公司首席公用事业官 | 2023年12月29日 | ||||||
Stephanie a. Sievert | MDU Resources Group,Inc.副总裁、首席会计官兼财务总监。 | 2017年9月21日 | ||||||
杰弗里·S. Thiede | MDU建筑服务集团公司总裁兼首席执行官。 | 2013年5月16日 2014年5月15日修订 | ||||||
贾森·L·沃尔默 | MDU资源集团公司副总裁兼首席财务官兼财务主管。 | 2014年11月29日 |
名字 | 标题 | 协议日期 | ||||||
丹尼斯·W.约翰逊 | 董事兼董事会主席 | 2010年8月12日 | ||||||
达雷尔·T.安德森 | 董事 | 2023年11月15日 | ||||||
James H.杰梅尔 | 董事 | 2024年2月14日 | ||||||
David L.古丁 | 董事 | 2010年8月12日 | ||||||
尼科尔·A·基维斯托 | 董事 | 2010年8月12日 2014年5月15日修订 | ||||||
戴尔·S.罗森塔尔 | 董事 | 2021年5月11日 | ||||||
爱德华·A·瑞安 | 董事 | 2018年11月15日 | ||||||
David M.斯帕比 | 董事 | 2018年8月16 | ||||||
王晨曦 | 董事 | 2019年5月7日 |