| | |
第
页
|
| |||
摘要条款表
|
| | | | 1 | | |
简介
|
| | | | 8 | | |
投标报价
|
| | | | 10 | | |
1.
报价条款。
|
| | | | 10 | | |
2.
接受支付和支付股份。
|
| | | | 12 | | |
3.
股票投标程序。
|
| | | | 13 | | |
4.
取款权。
|
| | | | 16 | | |
5.
要约和合并的某些美国联邦所得税后果。
|
| | | | 16 | | |
6.
股票价格区间;股息。
|
| | | | 18 | | |
7.
此次要约对股票市场的可能影响;纳斯达克上市;交易所法案登记和保证金规定。
|
| | | | 19 | | |
8.
有关公司的某些信息。
|
| | | | 19 | | |
9.
关于父母和买方的某些信息。
|
| | | | 20 | | |
10.
要约的背景;与公司的联系。
|
| | | | 21 | | |
11.
公司要约和计划的目的;合并协议和某些其他协议的摘要。
|
| | | | 25 | | |
12.
资金来源和数额。
|
| | | | 48 | | |
13.
要约的条件。
|
| | | | 48 | | |
14.
分配和分配。
|
| | | | 49 | | |
15.
某些法律事项;监管批准。
|
| | | | 49 | | |
16.
费用和开支。
|
| | | | 53 | | |
17.
杂项。
|
| | | | 53 | | |
计划A
|
| | | | A-1 | | |
截至2022年12月31日的财政年度
|
| |
高
|
| |
低
|
| ||||||
第一季度
|
| | | $ | 3.66 | | | | | $ | 2.67 | | |
第二季度
|
| | | | 3.47 | | | | | | 1.67 | | |
第三季度
|
| | | | 4.30 | | | | | | 2.66 | | |
第四季度
|
| | | | 6.42 | | | | | | 3.16 | | |
截至2023年12月31日的财政年度
|
| |
高
|
| |
低
|
| ||||||
第一季度
|
| | | $ | 10.05 | | | | | $ | 5.67 | | |
第二季度
|
| | | | 11.38 | | | | | | 7.26 | | |
第三季度
|
| | | | 18.20 | | | | | | 10.72 | | |
第四季度
|
| | | | 25.33 | | | | | | 12.32 | | |
当前会计年度
|
| |
高
|
| |
低
|
| ||||||
第一季度(截至2024年2月11日)
|
| | | $ | 26.35 | | | | | $ | 22.11 | | |
姓名、国籍国家、职位
|
| |
目前主要职业或就业;在此期间担任的重要职位
过去五年;某些其他信息 |
|
安德鲁·D·狄金森
美利坚合众国 总裁与司库; 董事 |
| | 迪金森先生担任母公司首席财务官,负责监督母公司的全球财务、企业发展、信息技术、运营和战略组织。迪金森先生于2016年加入Parent,在担任现任职务之前,他曾担任Parent的企业发展和战略小组负责人。在担任这一职务期间,迪金森先生推动了母公司的所有许可、合作和收购交易,并引导投资进入新的领域。在担任Parent之前,Dickinson先生是Lazard(位于:30 to Rockefeller Plaza,New York,NY 10112 USA)医疗保健投资银行业务的全球联席主管。在他职业生涯的早期,他曾在2006年被母公司收购的Myogen,Inc.担任企业发展总法律顾问和副总裁。迪金森先生在科罗拉多大学博尔德分校获得分子、细胞和发育生物学学士学位,在芝加哥洛约拉大学获得法学学位。他目前是总部位于加利福尼亚州的非营利性医院系统Sutter Health的董事会成员,此前曾在2017年成立的复星国际医药和风筝合资企业中国的董事会任职。 | |
黛博拉·泰尔曼
美利坚合众国 秘书;董事 |
| | 特尔曼女士担任公司事务常务副总裁兼总法律顾问,负责母公司的政府事务和政策、公共事务、法律和合规职能。特尔曼女士于2022年加入Parent,在担任现任职务之前,她曾在Organon(位于美国新泽西州泽西市哈德逊街30号,邮编:07302)担任执行副总裁、总法律顾问兼公司秘书,该公司在与默克公司分离后建立了法律、道德与合规以及环境健康与安全组织。在加入Organon之前,特尔曼女士是临床阶段生物制药公司索伦托治疗公司的总法律顾问兼公司秘书高级副总裁。在她25年多的职业生涯中,特尔曼女士以内部和私人执业的身份提供了法律顾问,包括全球合并和收购、治理和诉讼方面的经验。她在波士顿大学法学院获得法学博士学位,在宾夕法尼亚大学获得数学学士学位。特尔曼女士目前担任AtriCure,Inc.的董事会成员,该公司是一家专注于房颤及相关疾病治疗的医疗科技公司,也是芝加哥人文节的董事会成员。 | |
姓名、国籍国家、职位
|
| |
目前主要职业或就业;在此期间担任的重要职位
过去五年;某些其他信息 |
|
托马斯·肯尼迪
美利坚合众国 董事助理局长 |
| | 托马斯·R·肯尼迪是吉利德科学公司公司法律副总裁总裁,负责公司治理、证券合规、并购/战略交易以及研究、开发、制造和商业组织的日常合同和运营事宜的法律支持。在2017年加入Gilead之前,Tom是Hogan Lovells华盛顿特区办公室的交易律师,在那里他为一系列生命科学客户处理并购、许可、融资和其他公司事务,从新兴成长型公司到大型制药和生物技术公司。Tom在弗吉尼亚大学获得经济学学士学位,在纽约城市学院获得中学数学教育硕士学位,在美国大学华盛顿法学院获得法律学位。 | |
姓名、国籍国家、职位
|
| |
目前主要职业或就业;在此期间担任的重要职位
过去五年;某些其他信息 |
|
杰奎琳·K·巴顿博士
美利坚合众国 董事 |
| | 巴顿博士是加州理工学院化学和化学工程系John G.Kirkwood和Arthur A.Noyes教授荣誉退休教授(地址:91125美国帕萨迪纳市东加州大道1200号),她在该学院教职30多年,并于2009年至2019年担任该部门的诺曼·戴维森领导主席。她之前曾在陶氏化学公司和陶氏化学公司担任董事会成员,也是陶氏化学公司董事会和材料咨询委员会的成员。巴顿博士创立并担任GeneOhm Sciences Inc.的董事会成员,该公司是一家被Becton,Dickinson and Company收购的分子诊断公司,并在1989至2007年间担任Parent科学咨询委员会成员。她是美国国家科学院、国家医学科学院和美国哲学学会的成员。2021年,巴顿博士当选为美国哲学学会总裁副理事长。马丁·巴顿博士因发现DNA螺旋的新化学而获得2010年国家科学奖章,以及2015年普里斯特利奖章,这是美国化学学会的最高奖项。 | |
Sandra J.Horning,M.D.
美利坚合众国 董事 |
| | 霍宁博士曾担任罗氏公司(位于:1DNA Way South San Francisco,CA 94080)的首席医疗官兼全球产品开发主管,直到2019年退休。在罗氏和基因泰克的10年职业生涯中,她帮助为癌症、多发性硬化症、流感和失明等疾病领域的患者带来了15种新药。在罗氏之前,霍宁博士在斯坦福大学医学院担任了25年的执业肿瘤学家、研究员和终身教授,在那里她仍然是一名医学荣誉教授。2005年至2006年,她担任美国临床肿瘤学会总裁。霍宁博士被评为2020年度医疗保健商界女性协会年度最佳女性。她还被选为2017年度 | |
姓名、国籍国家、职位
|
| |
目前主要职业或就业;在此期间担任的重要职位
过去五年;某些其他信息 |
|
| | | 杜安·罗斯纪念奖获得者,这是一项献给医疗保健领域领导者的荣誉,他们的工作克服了无数科学障碍,在研究和治疗方面创造了新的范式。霍宁博士曾于2015年至2018年担任基础医学公司董事会成员,并于2021年至2023年担任EQRX公司董事会成员。她目前是Moderna公司、奥莱马制药公司和革命医药公司的董事会成员。 | |
凯利·A·克莱默
美利坚合众国 董事 |
| | [br}从2015年至2020年退休,思科女士担任全球技术领导者思科公司(地址:300East Tasman Dr.,San Jose,CA 95134)的执行副总裁兼首席财务官。在此之前,她是思科公司融资部门的高级副总裁。她此前曾担任GE Healthcare Systems副总裁兼首席财务官和GE Healthcare Biosciences首席财务官。克雷默女士还曾在通用电气的公司总部、运输系统和航空航天部门工作过。她目前在雪花公司和Coinbase,Inc.的董事会任职。 | |
凯文·E·洛夫顿
美利坚合众国 董事 |
| | 于2020年6月,Lofton先生退任CommonSpirit Health(CSH)(位于:444 W。圣湖街2500,芝加哥,IL 60606美国),一个300亿美元的医院和其他护理中心系统,在21个州,由天主教健康倡议(CHI)和尊严健康的合并。在领导CSH之前,他于2003年至2019年担任CHI的首席执行官。Lofton先生还担任两所大学医院的首席执行官,即UAB医院和霍华德大学医院。2016年,他获得了贝勒医学院医学人文学荣誉博士学位,2014年,他获得了医疗保健财务管理协会的理查德·L。克拉克董事会奖。他因在卫生保健管理、消除健康差距和创造更健康的社区方面的广泛工作而受到认可。Lofton先生于2007年担任美国医院协会董事会主席,并于2021年获得其杰出服务奖。他目前是Medtronic plc的董事会成员,此前曾于2013年至2022年担任Rite Aid Corporation的董事会成员。 | |
Ted W.爱你的医生
美利坚合众国 董事 |
| | Love博士是生物技术创新组织(位于:1201 New York Avenue NW Ste.)的董事会主席。1300,Washington,D.C. 20005 USA)。从2014年到2022年,Love博士担任Global Blood Therapeutics,Inc.的总裁兼首席执行官,在那里,他带领公司从一家临床前创业公司发展成为一家全球商业公司,拥有专注于镰状细胞病的创新疗法。在此之前,他是Onyx Pharmaceuticals,Inc.的研发和技术运营执行副总裁。他还曾担任Nuvelo,Inc.的总裁、首席执行官和董事长,Theravance Bioburma,Inc.开发部高级副总裁他在基因泰克公司开始了他的生物技术生涯,在那里,他在临床科学和产品开发方面担任过几个高级管理职位,并最终担任基因泰克产品开发委员会主席。在加入Genentech之前,Love博士是马萨诸塞州总医院心脏病科的成员。Love博士以倡导获得护理而闻名, | |
姓名、国籍国家、职位
|
| |
目前主要职业或就业;在此期间担任的重要职位
过去五年;某些其他信息 |
|
| | | 威廉·E。Proudford镰状细胞基金2023年杰出服务奖。他还于2023年获得了黑人心脏病学家协会颁发的心脏健康公平冠军奖。Love博士目前担任Royalty Pharma plc和Structure Therapeutics Inc.的董事会成员。他曾在Seagen Inc.的董事会任职,从2020年到2023年;全球血液治疗从2013年到2022年; Portola Pharmaceuticals,Inc.,从2019年到2020年;和Amicus Therapeutics,Inc.,从2012年到2020年。 | |
哈里什·曼瓦尼
新加坡 董事 |
| | Manwani先生是Blackstone Inc.的高级运营合伙人。(地址:345 Park Avenue,New York,NY 10154 USA),一家全球投资公司,自2015年以来一直为Blackstone投资组合中的部分公司提供咨询服务。他从2011年起担任联合利华集团首席运营官,直到2014年退休。Manwani先生于1976年加入联合利华,在印度担任管理培训生,并在世界各地担任多个高级管理职务,包括监督联合利华在北美、拉丁美洲、亚洲和非洲的业务。Manwani先生是孟买大学的荣誉毕业生。他拥有管理学硕士学位,并参加了哈佛商学院的高级管理课程。Manwani先生目前是Whirlpool Corporation的董事会成员。他还担任EDBI私人有限公司的董事会成员,Tata Sons Private Limited和Alinamin Pharmaceutical Co. Ltd.他是Blackstone在日本的一家私人投资组合公司,也是印度商学院执行委员会主席。他曾于2005年至2018年担任Hindustan Unilever Limited的非执行主席,并于2013年至2019年担任新加坡经济发展局董事会成员。Manwani先生还曾于2013年至2018年在Pearson plc董事会任职,于2015年至2021年在Nielsen Holdings plc董事会任职,于2014年至2022年在Qualcomm Incorporated董事会任职。 | |
Daniel P. O'Day
美利坚合众国 首席执行官;董事 |
| | 奥戴先生于2019年3月加入Parent,担任Parent董事会主席兼首席执行官。在加入Parent之前,O‘Day先生曾担任罗氏制药公司的首席执行官(地址:1DNA Way South San Francisco,CA 94080)。他在罗氏的职业生涯跨越了30多年,在此期间,他曾在该公司北美、欧洲和亚洲的制药和诊断部门担任过多个高管职位。他曾担任罗氏公司执行委员会成员,以及包括基因泰克、熨斗健康和基础医学在内的多个公共和私人董事会成员。奥戴先生拥有乔治城大学的生物学学士学位和纽约哥伦比亚大学的MBA学位。他目前是美国药物研究和制造商组织、加拉帕戈斯和乔治敦大学的董事会成员。 | |
哈维尔·J·罗德里格斯
墨西哥 董事 |
| | 罗德里格斯先生是DaVita Inc.的首席执行官(位于:200016St.Denver,CO 80202 USA),该公司是一家财富500强公司,为12个国家和地区的肾脏疾病患者提供医疗服务。他于2019年担任DaVita目前的职务,建立在他20多年来不断增强的公司领导力和致力于改变对患者的护理交付的基础上 | |
姓名、国籍国家、职位
|
| |
目前主要职业或就业;在此期间担任的重要职位
过去五年;某些其他信息 |
|
| | | 肾脏疾病 - 从最早的阶段一直到移植。2014年至2019年,他担任公司业务部门DaVita Kidney Care的首席执行官,该部门治疗肾衰竭和终末期肾脏疾病患者。罗德里格斯先生因其在转变肾脏护理提供方式和加速数字化转型以改善患者生活同时降低医疗保健系统成本方面的远见和领导力而受到认可。他目前在DaVita的董事会任职。 | |
安东尼·韦尔特斯
美利坚合众国 董事 |
| | 韦尔特斯先生是Cinq Care Inc.(位于:2300 N St.NW St.)的创始人、董事长兼首席执行官美国华盛顿特区20037),这是一个由医生主导、以社区为基础的流动护理提供系统,只要有可能,它就会在家中为黑人和布朗社区提供全人护理。他也是BlackIvy Group的执行主席,这是一个专注于在撒哈拉以南非洲建立和发展商业企业的组织,以及Somatus,Inc.的董事长,这是一家基于价值的肾脏护理公司。韦尔特斯先生于1989年创立americhoice,2002年被联合健康集团收购后,加入联合健康集团,担任首席执行官办公室高级顾问、执行副总裁总裁和首席执行官办公室成员,直至2016年退休。他目前在洛伊斯公司和凯雷集团的董事会任职。韦尔特斯先生曾于1997年至2016年担任西方医药服务公司的董事会成员,并于1999年至2017年担任C.R.巴德公司的董事会成员。他是莫尔豪斯医学院名誉理事、纽约大学法学院董事会荣誉主席、纽约大学董事会副主席、纽约大学朗格尼医学中心理事、约翰·F·肯尼迪表演艺术中心副主席以及美国国家非裔美国人历史文化博物馆创始成员。韦尔特斯先生毕业于曼哈顿维尔学院,在纽约大学法学院获得法学学位。 | |
安德鲁·D·狄金森
美利坚合众国 首席财务官 |
| | 迪金森先生担任母公司首席财务官,负责监督母公司的全球财务、企业发展、信息技术、运营和战略组织。迪金森先生于2016年加入Parent,在担任现任职务之前,他曾担任Parent的企业发展和战略小组负责人。在担任这一职务期间,迪金森先生推动了母公司的所有许可、合作和收购交易,并引导投资进入新的领域。在担任Parent之前,Dickinson先生是Lazard(位于:30 Rockefeller Plaza,New York,NY 10112 USA)医疗保健投资银行业务的全球联席主管。在他职业生涯的早期,他曾在2006年被母公司收购的Myogen,Inc.担任企业发展总法律顾问和副总裁。迪金森先生在科罗拉多大学博尔德分校获得分子、细胞和发育生物学学士学位,在芝加哥洛约拉大学获得法学学位。他目前是总部位于加利福尼亚州的非营利性医院系统Sutter Health的董事会成员,此前曾在2017年成立的复星国际医药和风筝合资企业中国的董事会任职。 | |
姓名、国籍国家、职位
|
| |
目前主要职业或就业;在此期间担任的重要职位
过去五年;某些其他信息 |
|
Johanna Mercier
美利坚合众国 首席商务官 |
| | Mercier女士担任母公司的首席商务官,负责母公司所有药品在整个产品生命周期内的全球商业化。在她的领导下,Parent致力于确保世界各地的患者都能获得Parent的转型药物。Mercier女士在百时美施贵宝(位于:430 E. 29 th Street,14 th Floor,New York,NY 10016 USA),在此期间,她曾担任多个行政领导职位,包括美国业务负责人和欧洲地区负责人,获得了跨地区和商业业务各个方面的广泛经验。在那里,她成功地发展了文化,并以两位数的增长和多次发布改变了黑色素瘤和肾癌的护理标准,推动了强大的商业执行。Mercier女士拥有蒙特利尔大学生物学学士学位和Concordia大学工商管理硕士学位。她目前是Arcus Biosciences,Inc.的董事会成员,神经分泌生物科学公司和南加州大学的Leonard D. Schaeffer卫生政策和经济中心。 | |
Merdad V. Parsey,医学博士,博士
美利坚合众国 首席医疗官 |
| | Parsey博士是Parent的首席医疗官,负责监督Parent的全球临床开发和医疗事务组织。Parsey博士负责监督所有临床试验和开发操作。与领导团队一起,他致力于推进临床发展战略和计划,目标是改变疾病的发展轨迹,改变当今和未来患者的护理。Parsey博士于2019年加入Parent,此前曾担任Genentech早期临床开发高级副总裁(位于:1 DNA Way,South San Francisco,CA 94080 USA),在那里他领导了炎症,肿瘤学和传染病等领域的临床开发。在加入Genentech之前,Parsey博士曾担任3-V Biosciences(现为Sagimet Biosciences)的总裁兼首席执行官,在Sepracor,Regeneron和Merck担任开发职务,并担任纽约大学医学院医学助理教授和重症监护医学主任。他完成了医学博士学位。和博士在马里兰大学巴尔的摩分校,他在斯坦福大学内科住院医师和他在科罗拉多大学肺部和重症监护医学奖学金。Parsey博士目前担任Arcus Biosciences,Inc.的董事会成员,Sagimet Biosciences,Inc.,Transcelerate Bioburma,Inc.,人类病毒学研究所和吉利德基金会 | |
黛博拉·泰尔曼
美利坚合众国 公司事务执行副总裁、总法律顾问兼公司秘书 |
| | Telman女士担任公司事务执行副总裁兼总法律顾问,负责母公司的政府事务和政策、公共事务、法律和合规职能。Telman女士于2022年加入Parent,在担任目前的职位之前,她曾担任女性医疗保健公司Organon(位于:30 Hudson Street,Jersey City,NJ 07302 USA)的执行副总裁,总法律顾问和公司秘书,在公司与默克分离后建立了法律,道德和合规以及环境健康和安全组织。在加入欧加农之前,Telman女士曾担任Sorrento Therapeutics(一家临床阶段生物制药公司)的高级副总裁、总法律顾问和公司秘书。在她更 | |
姓名、国籍国家、职位
|
| |
目前主要职业或就业;在此期间担任的重要职位
过去五年;某些其他信息 |
|
| | | 在超过25年的职业生涯中,特尔曼女士以内部和私人执业的身份提供法律顾问,包括全球合并和收购、治理和诉讼方面的经验。她在波士顿大学法学院获得法学博士学位,在宾夕法尼亚大学获得数学学士学位。特尔曼女士目前在专注于房颤和相关疾病治疗的医疗科技公司AtriCure,Inc.的董事会以及芝加哥人文节的董事会任职。 | |
|
邮寄:
Equiniti Trust Company,LLC 运营中心 联系人:重组部 邮政信箱49 新泽西州纽瓦克邮编:07101 |
| |
手寄、特快专递、快递或其他加急服务:
Equiniti Trust Company,LLC 挑战者路55号 200号套房 新泽西州里奇菲尔德公园,邮编:07660 联系人:重组部 |
|