根据“证券交易所法”第13或15(D)条提交的年报 1934年的
|
|
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
|
|
|
|
(成立为法团或组织的州或其他司法管辖区)
|
(国际税务局雇主识别号码)
|
|
|
|
(主要行政办公室地址)
|
(邮政编码)
|
每一类的名称
|
交易代码
|
每间交易所的注册名称
|
|
|
|
大型加速文件服务器☐
|
加速文件服务器☐
|
|
小型报表公司
|
新兴成长型公司
|
第三部分
|
||
第10项。
|
董事、行政人员和公司治理
|
3 |
第11项。
|
高管薪酬
|
6 |
第12项。
|
某些实益拥有人的担保拥有权以及管理层和相关股东事宜
|
9 |
第13项。
|
某些关系和相关交易,以及董事独立性
|
10 |
第14项。
|
主要会计费用和服务
|
10 |
第四部分
|
||
第15项。
|
展品和财务报表明细表
|
11 |
第10项。
|
董事、行政人员和公司治理
|
名字
|
在公司担任的职位
|
年龄
|
||
肯尼思·S·格罗斯曼1, 3, 4
|
董事、董事会主席
|
64
|
||
罗伯特·J·英格利马(Robert J.Inglima,Jr.) 1A, 2
|
导演
|
62
|
||
亚历山大·C·金兹勒
|
首席执行官、总裁、首席运营官、总法律顾问兼董事
|
62
|
||
菲利普·J·麦克弗森1, 2A
|
导演
|
46
|
||
彼得·J·奥马利1、2、3A、4A
|
导演
|
53
|
||
布拉德利·M·蒂尔帕克3, 4
|
导演
|
51
|
||
道格拉斯·N·伍德鲁姆 1
|
导演
|
63
|
1A 审计委员会主席
|
1 审计委员会委员
|
2A 储备委员会主席
|
2 储备委员会委员
|
3A 薪酬委员会主席
|
3 薪酬委员会委员
|
4A 提名委员会主席
|
4 提名委员会委员
|
1
|
根据纽约证券交易所美国上市标准第803(A)节的定义,该董事是独立的。
|
2 |
根据纽约证券交易所美国上市标准第803(A)节的定义,该董事是独立的。
|
名字
|
年龄
|
在公司的职位
|
亚历山大·C·金兹勒
|
62
|
自2016年12月起担任首席执行官,自2002年12月起担任总裁兼首席运营官,自2001年12月起担任总法律顾问,自1999年12月起担任公司董事。
|
拉塞尔·M·吉福德
|
66
|
2002年12月起任秘书,1997年12月起任执行副总裁,1986年11月起任财务主管,1985年8月起任首席财务官,1999年12月起任本公司全资子公司水资源国际公司总裁。
|
第11项。
|
高管薪酬
|
名称和主体
职位
|
年
|
薪金
($)
|
奖金(美元)
|
非
权益
激励
平面图
补偿-
站点(美元)
|
所有其他
补偿-
站点(美元)
|
总计(美元)
|
亚历山大·C·金兹勒
首席执行官、总裁兼总法律顾问
|
2020
2019
|
210,000
321,667
|
-
-
|
-
-
|
28,6013
36,634
|
238,601
358,301
|
拉塞尔·M·吉福德
执行副总裁、首席财务官、财务主管兼秘书
|
2020
2019
|
210,000
321,667
|
-
-
|
-
-
|
-
11,209
|
210,000
332,876
|
名字
|
以现金形式赚取或支付的费用(美元)
|
所有其他补偿(美元)
|
总计(美元)
|
马丁·安德森1
|
12,187
|
-
|
12,187
|
詹姆斯·S·巴恩韦尔三世1
|
27,937
|
-
|
27,937
|
穆雷·C·加德纳1
|
13,125
|
-
|
13,125
|
肯尼思·S·格罗斯曼
|
24,375
|
-
|
24,375
|
罗伯特·J·英格利马(Robert J.Inglima,Jr.)
|
35,625
|
-
|
35,625
|
菲利普·J·麦克弗森
|
15,750
|
-
|
15,750
|
彼得·J·奥马利
|
21,187
|
-
|
21,187
|
凯文·K·高田1
|
16,687
|
-
|
16,687
|
布拉德利·M·蒂尔帕克
|
9,375
|
-
|
9,375
|
道格拉斯·N·伍德鲁姆
|
11,250
|
-
|
11,250
|
第12项。
|
某些实益拥有人的担保拥有权以及管理层和相关股东事宜
|
受益人姓名和地址 |
金额和性质
实益所有权1
|
百分比
属于班级
|
|||
约瑟夫·E·马加罗
|
里弗斯维尔路401号
康涅狄格州格林威治
|
1,263,060
|
15.3%
|
||
内德·L·舍伍德
|
4731北A1A高速公路
213套房
佛罗里达州维罗海滩
|
1,474,8562
|
17.8%
|
||
辛西娅·M·怀特
|
C/o Jason Locke,注册会计师
沃尔夫公司
152A街10190号203室
不列颠哥伦比亚省萨里,V3R 1J7
|
575,941
|
7.0%
|
||
亚历山大·C·金兹勒
|
阿拉凯街1100号,2900套房
夏威夷火奴鲁鲁,96813
|
922,9413
|
11.2%
|
||
拉塞尔·M·吉福德
|
阿拉凯街1100号,2900套房
夏威夷火奴鲁鲁,96813
|
89,5004
|
1.1%
|
||
肯尼思·S·格罗斯曼
|
阿拉凯街1100号,2900套房 火奴鲁鲁,HI:96813 |
0
|
0%
|
||
罗伯特·J·英格利马(Robert J.Inglima,Jr.)
|
阿拉凯街1100号,2900套房 火奴鲁鲁,HI:96813 |
31,8005
|
*
|
||
菲利普·J·麦克弗森
|
阿拉凯街1100号,2900套房 火奴鲁鲁,HI:96813 |
0
|
0%
|
||
彼得·J·奥马利
|
阿拉凯街1100号,2900套房 火奴鲁鲁,HI:96813 |
0
|
0%
|
||
布拉德利·M·蒂尔帕克
|
阿拉凯街1100号,2900套房 火奴鲁鲁,HI:96813 |
34,127
|
*
|
||
道格拉斯·N·伍德鲁姆
|
阿拉凯街1100号,2900套房 火奴鲁鲁,HI:96813 |
0
|
0%
|
||
所有董事和高管
全体人员(8人)
|
1,085,427
|
13.1%
|
1 |
任何人被视为该人在行使期权之日起及之后60天内可获得的证券的实益拥有人。每个实益拥有人的所有权百分比是
假设此人持有的期权或转换权(但不是任何其他人持有的期权或转换权)已被行使,且可在本表格日期当日及之后60天内行使。仅为以下脚注的
目的:“当前可行使”是指自本表格公布之日起及之后60天内可行使的期权。*除以下脚注所示外,表格中列出的股票
拥有唯一投票权和投资权。
|
2 |
根据这份文件,舍伍德先生可能被视为实益拥有公司普通股1,474,856股,其中包括(I)
1,236,818股由MRMP Managers LLC持有的公司普通股,舍伍德先生是该公司的首席投资官,(Ii)由Ned L.Sherwood Revocable Trust持有的238,038股公司普通股,其中包括:(I)
1,236,818股由MRMP Managers LLC持有的公司普通股,其中舍伍德先生是首席投资官;(Ii)Ned L.Sherwood Revocable Trust持有的公司普通股238,038股。
|
3 |
包括其子女持有的3,000股股份,A.Kinzler先生放弃对这些股份的实益所有权。
|
4 |
包括他子女持有的3,300股,吉福德放弃对这些股份的实益所有权。
|
5 |
包括他子女持有的1,800股,英格利马放弃对这些股份的实益所有权。
|
* |
占公司普通股流通股不到1%。
|
第13项。
|
某些关系和相关交易,以及董事独立性
|
第14项。
|
主要会计费用和服务
|
第15项。
|
展品和财务报表明细表
|
巴恩韦尔工业公司(Barnwell Industries,Inc.)
|
|||
日期:2021年1月27日
|
依据:
|
/s/Alexander C.Kinzler
|
|
亚历山大·C·金兹勒
|
|||
总裁、首席执行官、首席运营官、总法律顾问兼董事
|
日期:2021年1月27日
|
依据:
|
/s/罗素·M·吉福德(Russell M.Gifford)
|
|
拉塞尔·M·吉福德
|
|||
执行副总裁、首席财务官、财务主管、秘书
|
|||
日期:2021年1月27日
|
依据:
|
/s/肯尼思·S·格罗斯曼(Kenneth S.Grossman)
|
|
肯尼思·S·格罗斯曼
|
|||
导演
|
|||
日期:2021年1月26日
|
依据:
|
/s/Robert J.Inglima
|
|
罗伯特·J·英格利马
|
|||
导演
|
日期:2021年1月26日
|
依据:
|
/s/菲利普·J·麦克弗森
|
|
菲利普·J·麦克弗森
|
|||
导演
|
|||
日期:
|
依据:
|
|
|
彼得·J·奥马利
|
|||
导演
|
|||
日期:2021年1月27日
|
依据:
|
/s/布拉德利·M·蒂尔帕克
|
|
布拉德利·M·蒂尔帕克
|
|||
导演
|
|||
日期:2021年1月26日
|
依据:
|
/s/道格拉斯·N·伍德鲁姆
|
|
道格拉斯·N·伍德鲁姆
|
|||
导演
|
证物编号:
|
展品说明
|
31.1
|
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条对首席执行官的认证
|
31.2
|
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条对首席财务官的认证
|